Victor Vyazovskiy
|
Aktivní
|
předseda družstva |
19.07.2010 |
Adresa: |
19011, 22399682, Praha 9, Běchovice, Mladých Běchovic, 2 |
|
Victor Vyazovskiy
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
předseda družstva |
19.07.2010 |
Adresa: |
19011, 22399682, Praha, Běchovice, Mladých Běchovic, 2, Mladých Běchovic 2, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
Victor Vyazovskiy
|
Neaktivní
od 19.07.2010
|
předseda družstva |
11.12.2009 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha 5, Volutová, 2524/12 |
|
Victor Vyazovskiy
|
Neaktivní
od 19.07.2010
|
předseda družstva |
11.12.2009 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha, Stodůlky, Volutová, 2524, 12, Volutová 2524/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Jindřiška Kopecká
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
předseda družstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
27746, 2104997, Veltrusy, Kollárova, 70 |
|
Jindřiška Kopecká
|
Neaktivní
od 11.12.2009
|
předseda družstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
27746, 2104997, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Kollárova, 70, Kollárova 70, 27746 Veltrusy |
|
Victor Vyazovskiy
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
předseda družstva |
18.10.2008 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha 5, Stodůlky, Volutová, 2524 |
|
Victor Vyazovskiy
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
předseda družstva |
18.10.2008 |
Adresa: |
15800, 22741623, Praha, Stodůlky, Volutová, 2524, 12, Volutová 2524/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|