Ing. ANDREA ŠTÝBLEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2022 |
Adresa: |
29306, 26615134, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Karla Veselého, 1160 |
|
Ing. ANDREA ŠTÝBLEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2022 |
Adresa: |
29306, 26615134, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Karla Veselého, 1160, Karla Veselého 1160, 29306 Kosmonosy |
|
MILOSLAV PÍSKAČ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
21.03.2013 |
Adresa: |
29306, 25137204, Kosmonosy, Kosmonosy, Karla Veselého, 999 |
|
MILOSLAV PÍSKAČ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
21.03.2013 |
Adresa: |
29306, 25137204, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Kosmonosy, Karla Veselého, 999, Karla Veselého 999, 29306 Kosmonosy |
|
Jan Kavan
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
29401, 21276722, Bakov nad Jizerou, Ku Splávku, 771 |
|
JAN KAVAN
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
29401, 21276722, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Ku splávku, 771, Ku splávku 771, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|