VILÉM BŘEZOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2023 |
Adresa: |
76502, 4131657, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, SNP, 1153 |
|
VILÉM BŘEZOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2023 |
Adresa: |
76502, 4131657, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, SNP, 1153, SNP 1153, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
VILÉM BŘEZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
76502, 4143175, Otrokovice, Otrokovice, tř. Tomáše Bati, 983 |
|
VILÉM BŘEZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2023
|
jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
Otrokovice, Otrokovice, tř. Tomáše Bati, 76502, tř. Tomáše Bati 983, 76502 Otrokovice, Česká republika |
|
Miroslav Žák
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
jednatel |
24.11.2008 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
MIROSLAV ŽÁK
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
jednatel |
24.11.2008 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
Miroslav Kocman
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
jednatel |
24.09.2008 |
Adresa: |
62300, 19383398, Brno, Kohoutovice, U Velké ceny, 407/18 |
|
Miroslav Kocman
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
jednatel |
24.09.2008 |
Adresa: |
62300, 19383398, Brno-město, Brno, Kohoutovice, U Velké ceny, 407, 18, U Velké ceny 407/18, Kohoutovice, 62300 Brno |
|