BOŘIVOJ JANKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.03.2021 |
Adresa: |
40317, 26298295, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, Přestanovská, 695 |
|
BOŘIVOJ JANKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.03.2021 |
Adresa: |
40317, 26298295, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, Přestanovská, 695, Přestanovská 695, 40317 Chabařovice |
|
Ing. LADISLAV PLINTA
|
Neaktivní
od 27.03.2021
|
předseda představenstva |
30.08.2019 |
Adresa: |
43159, 18504001, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, Nad Koupalištěm I, 155 |
|
Ing. LADISLAV PLINTA
|
Neaktivní
od 27.03.2021
|
předseda představenstva |
30.08.2019 |
Adresa: |
43159, 18504001, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, Nad Koupalištěm I, 155, Nad Koupalištěm I 155, 43159 Vysoká Pec |
|
Ing. LADISLAV PLINTA
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
předseda představenstva |
04.06.2016 |
Adresa: |
43159, 18504001, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, Nad Koupalištěm I, 155 |
|
Ing. LADISLAV PLINTA
|
Neaktivní
od 30.08.2019
|
předseda představenstva |
04.06.2016 |
Adresa: |
43159, 18504001, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, Nad Koupalištěm I, 155, Nad Koupalištěm I 155, 43159 Vysoká Pec |
|
Ing. Ladislav Plinta
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
předseda představenstva |
29.04.2011 |
Adresa: |
43159, 18504001, Chomutov, Vysoká Pec, Nad Koupalištěm I, 155 |
|
Ing. LADISLAV PLINTA
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
předseda představenstva |
29.04.2011 |
Adresa: |
43159, 18504001, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, Nad Koupalištěm I, 155, Nad Koupalištěm I 155, 43159 Vysoká Pec |
|
Ing. Ladislav Plinta
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
předseda představenstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
43111, 23546115, Jirkov, Na Borku, 1605 |
|
Stanislav Svoboda
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
člen představenstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
10100, 22672303, Praha 10, Moskevská, 1464, 61 |
|
Luděk Podola
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
člen představenstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
74101, Nový Jičín, Lesní, 20 |
|
Ing. Ladislav Plinta
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
předseda představenstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
43111, 23546115, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Na Borku, 1605, Na Borku 1605, 43111 Jirkov |
|
Stanislav Svoboda
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
člen představenstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
10100, 22672303, Praha, Vršovice, Moskevská, 1464, 61, Moskevská 1464/61, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Luděk Podola
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
člen představenstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
74101, 8397872, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Lesní, 1734, 20, Lesní 1734/20, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. Ladislav Plinta
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
21.01.2010 |
Adresa: |
43111, 23546115, Jirkov, Na Borku, 1605 |
|
Ing. Ladislav Plinta
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
21.01.2010 |
Adresa: |
43111, 23546115, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Na Borku, 1605, Na Borku 1605, 43111 Jirkov |
|
JUDr. Lucie Horčičková
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
předseda představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22180516, Praha 6, Uralská, 10 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
člen představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha 6, Puškinovo nám., 17 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
člen představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
27801, Zlončice, 78 |
|
JUDr. Lucie Horčičková
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
předseda představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22180516, Praha, Bubeneč, Uralská, 634, 10, Uralská 634/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Zdirad Svoboda
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
člen představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22181211, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 692, 17, Puškinovo náměstí 692/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
člen představenstva |
08.10.2008 |
Adresa: |
27801, 6136044, Mělník, Zlončice, Zlončice, 78, č.p. 78, 27801 Zlončice |
|