Ing. JAN STEINER
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
Jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
51401, 77925734, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Na Kozinci, 1264 |
|
Ing. JAN STEINER
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
Jednatel |
16.03.2018 |
Adresa: |
51401, 77925734, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Na Kozinci, 1264, Na Kozinci 1264, 51401 Jilemnice |
|
Ing. JAN STEINER
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
Jednatel |
13.01.2018 |
Adresa: |
51401, 27466949, Semily, Jilemnice, Jilemnice, U Nemocnice, 1186 |
|
Ing. JAN STEINER
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
Jednatel |
13.01.2018 |
Adresa: |
51401, 27466949, Semily, Jilemnice, Jilemnice, U Nemocnice, 1186, U Nemocnice 1186, 51401 Jilemnice |
|
Bc. MARTINA KODEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
Jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
51206, 16886372, Benešov u Semil, Benešov u Semil, 277 |
|
Ing. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
Jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
51301, 27557600, Semily, Semily, Cimbál, 829 |
|
Ing. ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
Jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
51301, 27557600, Semily, Semily, Semily, Cimbál, 829, Cimbál 829, 51301 Semily |
|
Bc. MARTINA KODEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2022
|
Jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
51206, 16886372, Semily, Benešov u Semil, Benešov u Semil, 277, č.p. 277, 51206 Benešov u Semil |
|
Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
40001, 17801991, Ústí nad Labem, Klíše, Palachova, 665, 43 |
|
Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
40001, 17801991, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Palachova, 665, 43, Palachova 665/43, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
40003, 17911257, Ústí nad Labem, Kořenského, 1238/3 |
|
Petr Kořínek
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
40003, 17911257, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Kořenského, 1238, 3, Kořenského 1238/3, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
jednatel |
08.10.2008 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod Lázní, 745/5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
jednatel |
08.10.2008 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|