MARIUSZ RAFAL ANTOSIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
46-100, Namyslow, Podlesna 2 |
|
MARIUSZ RAFAL ANTOSIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
Namyslow, Podlesna 2, 46-100, Podlesna 2, 46-100 Namyslow, Polsko |
|
René Planka
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
jednatel |
19.01.2011 |
Adresa: |
56169, 5611130, Králíky, Jana Opletala, 360 |
|
René Planka
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
jednatel |
19.01.2011 |
Adresa: |
56169, 5611130, Ústí nad Orlicí, Králíky, Králíky, Jana Opletala, 360, Jana Opletala 360, 56169 Králíky |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
jednatel |
21.06.2010 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha, Dejvice, Bachmačské nám., 334, 6 |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
jednatel |
21.06.2010 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334, 6, Bachmačské náměstí 334/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
René Planka
|
Neaktivní
od 21.06.2010
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
56169, 5611130, Králíky, Jana Opletala, 360 |
|
René Planka
|
Neaktivní
od 21.06.2010
|
jednatel |
23.02.2010 |
Adresa: |
56169, 5611130, Ústí nad Orlicí, Králíky, Králíky, Jana Opletala, 360, Jana Opletala 360, 56169 Králíky |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
|
30.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha 6, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334/6 |
|
Petr Raška
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
|
30.10.2008 |
Adresa: |
16000, 22188908, Praha, Dejvice, Bachmačské náměstí, 334, 6, Bachmačské náměstí 334/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|