ROMAN MARTINEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.08.2017 |
Adresa: |
10100, 22660194, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Charkovská, 517, 20 |
|
ROMAN MARTINEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.08.2017 |
Adresa: |
10100, 22660194, Praha, Vršovice, Charkovská, 517, 20, Charkovská 517/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. PAVEL PRÁZNÝ
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
předseda představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
15000, 22024522, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Donátova, 617, 8 |
|
Mgr. RICHARD CUŘÍN
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21784469, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Hájkova, 1622, 12 |
|
MARTINA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
10000, 22669698, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1242, 180 |
|
Mgr. PAVEL PRÁZNÝ
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
předseda představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
15000, 22024522, Praha, Košíře, Donátova, 617, 8, Donátova 617/8, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. RICHARD CUŘÍN
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
13000, 21784469, Praha, Žižkov, Hájkova, 1622, 12, Hájkova 1622/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTINA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
02.01.2017 |
Adresa: |
10000, 22669698, Praha, Vršovice, Ruská, 1242, 180, Ruská 1242/180, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. VLADIMÍR CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
10.12.2016 |
Adresa: |
18200, 22374787, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Luhovská, 1740, 8 |
|
Ing. VLADIMÍR CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
10.12.2016 |
Adresa: |
18200, 22374787, Praha, Kobylisy, Luhovská, 1740, 8, Luhovská 1740/8, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
ROMAN MARTINEK
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
13.03.2015 |
Adresa: |
10100, 22660194, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Charkovská, 517, 20 |
|
ROMAN MARTINEK
|
Neaktivní
od 30.08.2017
|
člen představenstva |
13.03.2015 |
Adresa: |
10100, 22660194, Praha, Vršovice, Charkovská, 517, 20, Charkovská 517/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. PAVEL PRÁZNÝ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
předseda představenstva |
27.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22024522, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Donátova, 617, 8 |
|
Mgr. PAVEL PRÁZNÝ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
předseda představenstva |
27.06.2013 |
Adresa: |
15000, 22024522, Praha, Košíře, Donátova, 617, 8, Donátova 617/8, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ROMAN MARTINEK
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
člen představenstva |
05.08.2010 |
Adresa: |
10100, 22660208, Praha 10, Vršovice, Charkovská, 518, 22 |
|
Martina Martinková
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
05.08.2010 |
Adresa: |
10000, 22669698, Praha 10, Vršovice, Ruská, 1242, 180 |
|
ROMAN MARTINEK
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
člen představenstva |
05.08.2010 |
Adresa: |
10100, 22660208, Praha, Vršovice, Charkovská, 518, 22, Charkovská 518/22, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MARTINA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
05.08.2010 |
Adresa: |
10000, 22669698, Praha, Vršovice, Ruská, 1242, 180, Ruská 1242/180, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Pavel Prázný
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
předseda představenstva |
20.10.2008 |
Adresa: |
23401877, České Budějovice, Senovážné náměstí, 234/11 |
|
Ing. Vladimír Chaloupka
|
Neaktivní
od 10.12.2016
|
člen představenstva |
20.10.2008 |
Adresa: |
22374787, Praha 8, Luhovská, 1740/8 |
|
Mgr. Richard Cuřín
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
20.10.2008 |
Adresa: |
13000, 21765693, Praha 3, Písecká, 12 |
|
Mgr. Pavel Prázný
|
Neaktivní
od 27.06.2013
|
předseda představenstva |
20.10.2008 |
Adresa: |
37001, 23401877, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Senovážné nám., 234, 11, Senovážné nám. 234/11, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Ing. VLADIMÍR CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 10.12.2016
|
člen představenstva |
20.10.2008 |
Adresa: |
18200, 22374787, Praha, Kobylisy, Luhovská, 1740, 8, Luhovská 1740/8, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Richard Cuřín
|
Neaktivní
od 02.01.2017
|
člen představenstva |
20.10.2008 |
Adresa: |
13000, 21765693, Praha, Vinohrady, Písecká, 2265, 12, Písecká 2265/12, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|