KAMILA VYKYDALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21718512, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 328, 35 |
|
KAMILA VYKYDALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21718512, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 328, 35, Karoliny Světlé 328/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PRAGOCONGRESS s.r.o.
25700669 |
Aktivní
|
předseda výboru |
30.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21707944, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 977, 24 |
|
Ing. LIBUŠE SCHMIDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21726604, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7 |
|
PRAGOCONGRESS s.r.o.
25700669 |
Aktivní
|
předseda výboru |
30.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21707944, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 977, 24, Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. LIBUŠE SCHMIDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7, Karoliny Světlé 1018/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
KAMILA VYKYDALOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
místopředseda výboru |
30.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21693145, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Břehová, 40, 1 |
|
KAMILA VYKYDALOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
místopředseda výboru |
30.06.2020 |
Adresa: |
11000, 21693145, Praha, Josefov, Břehová, 40, 1, Břehová 40/1, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
ISKRA DIMTCHEVSKA OUHILAL
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
Člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
Montreal, Montreal, Macdonald avenue, 5149 |
|
LIBUŠE SCHMIDOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
Předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21726604, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7 |
|
LADISLAV VONDRÁK
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
Místopředseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21726604, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7 |
|
ISKRA DIMTCHEVSKA OUHILAL
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
Člen výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
Montreal, Montreal, Macdonald avenue, 5149, Macdonald avenue, 5149, Montreal, Montreal, Kanada |
|
LIBUŠE SCHMIDOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
Předseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7, Karoliny Světlé 1018/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LADISLAV VONDRÁK
|
Neaktivní
od 30.06.2020
|
Místopředseda výboru |
15.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7, Karoliny Světlé 1018/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MICHAEL VOLF
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22084801, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 975, 17 |
|
MICHAEL VOLF
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
23.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22084801, Praha, Smíchov, Na bělidle, 975, 17, Na bělidle 975/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
LIBUŠE SCHMIDOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
18.07.2013 |
Adresa: |
11000, 21726604, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7 |
|
LIBUŠE SCHMIDOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen výboru |
18.07.2013 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7, Karoliny Světlé 1018/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jan Hrubý
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen výboru |
19.11.2008 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha 1, Staré Město, Karoliny Světlé, 7/1018 |
|
Michael Volf
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen výboru |
19.11.2008 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha 1, Staré Město, Karoliny Světlé, 7/1018 |
|
Ing. Ladislav Vondrák
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
19.11.2008 |
Adresa: |
59101, 3418294, Žďár nad Sázavou, Pelikánova, 9/1616 |
|
Ing. Jan Hrubý
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
člen výboru |
19.11.2008 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7, Karoliny Světlé 1018/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Michael Volf
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen výboru |
19.11.2008 |
Adresa: |
11000, 21726604, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 1018, 7, Karoliny Světlé 1018/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Ladislav Vondrák
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
předseda výboru |
19.11.2008 |
Adresa: |
59101, 3418294, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 7, Pelikánova, 1616, 9, Pelikánova 1616/9, Žďár nad Sázavou 7, 59101 Žďár nad Sázavou |
|