MARKÉTA MARTINKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.02.2023 |
Adresa: |
46312, 81865953, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, U Sadu, 1025 |
|
MARKÉTA MARTINKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.02.2023 |
Adresa: |
46312, 81865953, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, U Sadu, 1025, U Sadu 1025, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
Mgr. PAVEL HRUŠKA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
19800, 27513220, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Nehvizdská, 954, 7 |
|
Mgr. Pavel Hruška
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
19800, 27513220, Praha, Hloubětín, Nehvizdská, 954, 7, Nehvizdská 954/7, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
MARKÉTA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
19800, 22424245, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Sadská, 482, 13 |
|
MARKÉTA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
19800, 22424245, Praha, Hloubětín, Sadská, 482, 13, Sadská 482/13, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
MARKÉTA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
místopředseda výboru |
06.01.2022 |
Adresa: |
51251, 26766248, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Erbenova, 1315 |
|
MARKÉTA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2023
|
místopředseda výboru |
06.01.2022 |
Adresa: |
51251, 26766248, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Erbenova, 1315, Erbenova 1315, 51251 Lomnice nad Popelkou |
|
MARKÉTA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
51251, 26766248, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Karlov, 1315 |
|
MARKÉTA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
51251, 26766248, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Erbenova, 1315, Erbenova 1315, 51251 Lomnice nad Popelkou |
|
Klára Svádová
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
05.11.2008 |
Adresa: |
19800, 22424261, Praha 9, Hloubětín, Sadská, 484/17 |
|
Jan Jeřábek
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
05.11.2008 |
Adresa: |
19800, 22424245, Praha 9, Hloubětín, Sadská, 482/13 |
|
Mgr. Pavel Hruška
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
předseda výboru |
05.11.2008 |
Adresa: |
19800, 22424245, Praha 9, Hloubětín, Sadská, 482/13 |
|
Klára Svádová
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
05.11.2008 |
Adresa: |
19800, 22424261, Praha, Hloubětín, Sadská, 484, 17, Sadská 484/17, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Jan Jeřábek
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
člen výboru |
05.11.2008 |
Adresa: |
19800, 22424245, Praha, Hloubětín, Sadská, 482, 13, Sadská 482/13, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Mgr. Pavel Hruška
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
předseda výboru |
05.11.2008 |
Adresa: |
19800, 22424245, Praha, Hloubětín, Sadská, 482, 13, Sadská 482/13, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|