MARTIN VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
50003, 23868767, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Československé armády, 543, 29 |
|
MARTIN VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
50003, 23868767, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Československé armády, 543, 29, Československé armády 543/29, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. LENKA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
50009, 23882824, Hradec Králové, Malšovice, Krapkova, 725, 1a |
|
Ing. LENKA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
50009, 23882824, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Krapkova, 725, 1a, Krapkova 725/1a, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. MARTIN VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
předseda představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
50002, 23866993, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 346, 27 |
|
Ing. MARTIN VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
předseda představenstva |
15.11.2013 |
Adresa: |
50002, 23866993, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 346, 27, třída Karla IV. 346/27, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Martin Vojtíšek
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
předseda představenstva |
01.12.2010 |
Adresa: |
50002, 23866993, Hradec Králové, třída Karla IV., 346/27 |
|
Ing. Lenka Vojtíšková
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
01.12.2010 |
Adresa: |
50009, 23882824, Hradec Králové, Krapkova, 725 |
|
Martin Vojtíšek
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
01.12.2010 |
Adresa: |
50009, 23882824, Hradec Králové, Krapkova, 725 |
|
Ing. MARTIN VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
předseda představenstva |
01.12.2010 |
Adresa: |
50002, 23866993, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 346, 27, třída Karla IV. 346/27, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. LENKA VOJTÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
01.12.2010 |
Adresa: |
50009, 23882824, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Krapkova, 725, 1a, Krapkova 725/1a, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Martin Vojtíšek
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
01.12.2010 |
Adresa: |
50009, 23882824, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Krapkova, 725, 1a, Krapkova 725/1a, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. Petr Fic
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
člen představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
25001, 14616122, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Příčná, 731 |
|
ing. PETR FIC
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
člen představenstva |
30.07.2009 |
Adresa: |
25001, 14616122, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Příčná, 731, 1, Příčná 731/1, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. Martin Vojtíšek
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen představenstva |
11.12.2008 |
Adresa: |
50002, 23866993, Hradec Králové, třída Karla IV., 346/27 |
|
Ing. MARTIN VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
člen představenstva |
11.12.2008 |
Adresa: |
50002, 23866993, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, třída Karla IV., 346, 27, třída Karla IV. 346/27, 50002 Hradec Králové |
|