ZDENĚK ŠPIMR
|
Aktivní
|
jednatel |
24.03.2023 |
Adresa: |
27051, 81378360, Rakovník, Lužná, Lužná, U Vodojemu, 780, U Vodojemu 780, 27051 Lužná |
|
ZDENĚK ŠPIMR
|
Aktivní
|
jednatel |
28.03.2018 |
Adresa: |
27054, 8544352, Rakovník, Kalivody, Kalivody, 19 |
|
ZDENĚK ŠPIMR
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
jednatel |
28.03.2018 |
Adresa: |
27054, 8544352, Rakovník, Kalivody, Kalivody, 19, č.p. 19, 27054 Kalivody |
|
ZDENĚK ŠPIMR
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
jednatel |
29.02.2016 |
Adresa: |
26901, 8641030, Rakovník, Rakovník I, Husovo náměstí, 27 |
|
ZDENĚK ŠPIMR
|
Neaktivní
od 28.03.2018
|
jednatel |
29.02.2016 |
Adresa: |
26901, 8641030, Rakovník, Rakovník, Rakovník I, Husovo náměstí, 27, Husovo náměstí 27, Rakovník I, 26901 Rakovník |
|
LENKA KUBĚJOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21711151, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Školská, 1311, 4 |
|
LENKA KUBĚJOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2015
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21711151, Praha, Nové Město, Školská, 1311, 4, Školská 1311/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Lenka Bednářová
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
22.07.2009 |
Adresa: |
50312, 20329521, Světí, 35 |
|
Lenka Bednářová
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
22.07.2009 |
Adresa: |
50312, 20329521, Hradec Králové, Světí, Světí, 35, č.p. 35, 50312 Světí |
|
Zdeněk Špimr
|
Neaktivní
od 29.02.2016
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
26901, 8641030, Rakovník, Husovo nám., 27 |
|
ZDENĚK ŠPIMR
|
Neaktivní
od 29.02.2016
|
jednatel |
26.05.2009 |
Adresa: |
26901, 8641030, Rakovník, Rakovník, Rakovník I, Husovo náměstí, 27, Husovo náměstí 27, Rakovník I, 26901 Rakovník |
|
Ing. Tomáš Munzi
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
Jednatel |
11.11.2008 |
Adresa: |
11000, 21723664, Praha 1, Staré Město, Benediktská, 722/11 |
|
Ing. Tomáš Munzi
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
Jednatel |
11.11.2008 |
Adresa: |
11000, 21723664, Praha, Staré Město, Benediktská, 722, 11, Benediktská 722/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|