Mgr. PETR HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.05.2022 |
Adresa: |
14800, 21846219, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Augustinova, 2062, 18 |
|
Mgr. PETR HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.05.2022 |
Adresa: |
14800, 21846219, Praha, Chodov, Augustinova, 2062, 18, Augustinova 2062/18, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Karel Havlíček
|
Neaktivní
od 27.05.2022
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21697591, Praha 1, Malá Strana, Jánská, 317, 7 |
|
Ing. Karel Havlíček
|
Neaktivní
od 27.05.2022
|
jednatel |
08.03.2012 |
Adresa: |
11800, 21697591, Praha, Malá Strana, Jánská, 317, 7, Jánská 317/7, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Martin Dušanič
|
Neaktivní
od 21.04.2010
|
jednatel |
18.11.2008 |
Adresa: |
12000, 21755078, Praha 2, U Kanálky, 1585/9 |
|
Ing. Karel Havlíček
|
Neaktivní
od 08.03.2012
|
jednatel |
18.11.2008 |
Adresa: |
14800, 21846219, Praha 4, Augustinova, 2062/18 |
|
Martin Dušanič
|
Neaktivní
od 21.04.2010
|
jednatel |
18.11.2008 |
Adresa: |
12000, 21755078, Praha, Vinohrady, U Kanálky, 1585, 9, U Kanálky 1585/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Karel Havlíček
|
Neaktivní
od 08.03.2012
|
jednatel |
18.11.2008 |
Adresa: |
14800, 21846219, Praha, Chodov, Augustinova, 2062, 18, Augustinova 2062/18, Chodov, 14800 Praha 4 |
|