PETR TESÁREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.02.2023 |
Adresa: |
43801, 9280570, Louny, Žatec, Žatec, Jabloňová, 2672 |
|
PETR TESÁREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.02.2023 |
Adresa: |
43801, 9280570, Louny, Žatec, Žatec, Jabloňová, 2672, Jabloňová 2672, 43801 Žatec |
|
LUKÁŠ KUBÁSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
25230, 6358268, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, K. Světlé, 519 |
|
LUKÁŠ KUBÁSEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.04.2022 |
Adresa: |
25230, 6358268, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, K. Světlé, 519, K. Světlé 519, 25230 Řevnice |
|
TOMÁŠ BEHÚL
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
Jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
1220, Vídeň, Haberlandtgasse 64/1/4 |
|
TOMÁŠ BEHÚL
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
Jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
Vídeň, Haberlandtgasse 64/1/4, 1220, Haberlandtgasse 64/1/4, 1220 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. LUBOMÍRA STRÁNSKÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Jednatel |
21.07.2021 |
Adresa: |
25219, 25978748, Praha-západ, Rudná, Rudná, Hořelická, 1231, 41 |
|
Ing. LUBOMÍRA STRÁNSKÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
Jednatel |
21.07.2021 |
Adresa: |
25219, 25978748, Praha-západ, Rudná, Rudná, Hořelická, 1231, 41, Hořelická 1231/41, 25219 Rudná |
|
Ing. PAVEL MALEČEK
|
Neaktivní
od 21.07.2021
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
25301, 15584071, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Ke Stromečkům, 1362 |
|
Ing. Pavel Maleček
|
Neaktivní
od 21.07.2021
|
jednatel |
07.12.2016 |
Adresa: |
25301, 15584071, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Ke Stromečkům, 1362, Ke Stromečkům 1362, 25301 Hostivice |
|
MICHAELA KOSTAČOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
15.06.2015 |
Adresa: |
04016, Košice, Nizné Chmeľníky 20 |
|
MASSIMO MARONI
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
15.06.2015 |
Adresa: |
20156, Milán, Via Barnaba Oriani 3 |
|
MICHAELA KOSTAČOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
15.06.2015 |
Adresa: |
Košice, Nizné Chmeľníky 20, 04016, Nizné Chmeľníky 20, 04016 Košice, Slovensko |
|
MASSIMO MARONI
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
jednatel |
15.06.2015 |
Adresa: |
Milán, Via Barnaba Oriani 3, 20156, Via Barnaba Oriani 3, 20156 Milán, Itálie |
|
JOSEF PLANK
|
Neaktivní
od 15.06.2015
|
Jednatel |
20.02.2015 |
Adresa: |
1020, Vídeň, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 |
|
RONALD LAUSCH
|
Neaktivní
od 15.06.2015
|
Jednatel |
20.02.2015 |
Adresa: |
1020, Vídeň, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 |
|
JOSEF PLANK
|
Neaktivní
od 15.06.2015
|
Jednatel |
20.02.2015 |
Adresa: |
Vídeň, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vídeň, Rakousko |
|
RONALD LAUSCH
|
Neaktivní
od 15.06.2015
|
Jednatel |
20.02.2015 |
Adresa: |
Vídeň, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Vídeň, Rakousko |
|
BIRGIT LENZ
|
Neaktivní
od 20.02.2015
|
jednatel |
18.03.2013 |
Adresa: |
1050, Vídeň, Einsiedlergasse, 24/8 |
|
BIRGIT LENZ
|
Neaktivní
od 20.02.2015
|
jednatel |
18.03.2013 |
Adresa: |
24/8, Vídeň, Einsiedlergasse, 1050, Einsiedlergasse 24/8, 1050 Vídeň, Rakousko |
|
Mag. Birgit Weber
|
Neaktivní
od 18.03.2013
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
1220 Vídeň, Angoraweg 13/2 |
|
Mag. Birgit Weber
|
Neaktivní
od 18.03.2013
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
1220 Vídeň, Angoraweg 13/2, Angoraweg 13/2, 1220 Vídeň, Rakousko |
|
Dr. Paul Guthann
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
Wien, Lobenhauerngasse 39/Tür 8, PSČ 1170 |
|
DI Alexander Lackner
|
Neaktivní
od 28.02.2011
|
jednatel |
01.04.2010 |
Adresa: |
Riederberg, Josef Wegl Strasse 16, PSČ 3004 |
|
Marek Jedlička
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
jednatel |
01.04.2010 |
Adresa: |
2100, Korneuburg, Dr. Neugebauerstr., 19 |
|
Marek Jedlička
|
Neaktivní
od 27.02.2014
|
jednatel |
01.04.2010 |
Adresa: |
19, Korneuburg, Dr. Neugebauerstr., 2100, Dr. Neugebauerstr. 19, 2100 Korneuburg, Rakousko |
|
DI Alexander Lackner
|
Neaktivní
od 01.04.2010
|
|
20.10.2009 |
Adresa: |
Riederberg, Josef Wegl Strasse 16, PSČ 3004 |
|
Mag. Rudolf Plasil
|
Neaktivní
od 20.02.2015
|
jednatel |
20.10.2009 |
Adresa: |
Vídeň, Jara Benes Gasse 8, PSČ 1210 |
|
Mgr. Alois Lanegger
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
15000, 22732641, Praha 5, Ke Studánce, 1099/4 |
|
Michal Mišek
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22506632, Praha 9, Litvínovská, 523 |
|
Mgr. Alois Lanegger
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
15500, 22732641, Praha, Stodůlky, Ke studánce, 1099, 4, Ke studánce 1099/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Michal Mišek
|
Neaktivní
od 20.10.2009
|
jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22506632, Praha, Prosek, Litvínovská, 523, 30, Litvínovská 523/30, Prosek, 19000 Praha 9 |
|