Ing. JAROSLAV JANEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2021 |
Adresa: |
10700, 28173325, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Na ovčáckém, 1709, 22 |
|
Ing. JAROSLAV JANEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.04.2021 |
Adresa: |
10700, 28173325, Praha, Dubeč, Na ovčáckém, 1709, 22, Na ovčáckém 1709/22, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. Martin Korec
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2009 |
Adresa: |
90041, Rovinka, 662 |
|
Ing. Martin Korec
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2009 |
Adresa: |
662, Rovinka, 90041, 90041 Rovinka 662, Slovensko |
|
Ing. Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 16.04.2021
|
jednatel |
15.06.2012 |
Adresa: |
10700, Praha 10, Dubeč, Na ovčáckém, 1709, 22 |
|
Ing. JAROSLAV JANEČEK
|
Neaktivní
od 16.04.2021
|
jednatel |
15.06.2012 |
Adresa: |
10700, 28173325, Praha, Dubeč, Na ovčáckém, 1709, 22, Na ovčáckém 1709/22, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
14.01.2009 |
Adresa: |
14000, 21863113, Praha 4, Krč, Budějovická, 557/66 |
|
Ing. Jaroslav Janeček
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
14.01.2009 |
Adresa: |
14000, 21863113, Praha, Krč, Budějovická, 557, 66, Budějovická 557/66, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 14.01.2009
|
jednatel |
24.11.2008 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Chodov, Kloboukova, 2226/28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 14.01.2009
|
jednatel |
24.11.2008 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|