MICHAL ENDLER
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
Jednatel |
05.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23886315, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, 322, 22 |
|
MICHAL ENDLER
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
Jednatel |
05.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23886315, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Jiřího Purkyně, 322, 22, Jiřího Purkyně 322/22, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
JIŘÍ JEHLIČKA
|
Neaktivní
od 05.10.2015
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
JIŘÍ JEHLIČKA
|
Neaktivní
od 05.10.2015
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Jehlička
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
21.09.2010 |
Adresa: |
28907, 1154460, Libice nad Cidlinou, Na Zámostí, 81 |
|
Jiří Jehlička
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
21.09.2010 |
Adresa: |
28907, 1154460, Nymburk, Libice nad Cidlinou, Libice nad Cidlinou, Na Zámostí, 81, Na Zámostí 81, 28907 Libice nad Cidlinou |
|
Rudolf Vitkovič
|
Neaktivní
od 21.09.2010
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
14200, 22725300, Praha 4, Šípková, 1868/8 |
|
RUDOLF VITKOVIČ
|
Neaktivní
od 21.09.2010
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
14200, 22725300, Praha, Krč, Šípková, 1868, 8, Šípková 1868/8, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Tomáš Pelikán
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
29431, 21293708, Krnsko, 1 |
|
Mgr. Tomáš Pelikán
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
29431, 21293708, Mladá Boleslav, Krnsko, Krnsko, 1, č.p. 1, 29431 Krnsko |
|