Ing. VLADIMÍR ČAPEK
|
Aktivní
|
Předseda společenství |
04.11.2023 |
Adresa: |
27201, 1438573, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Holandská, 2478, Holandská 2478, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. VLADIMÍR ČAPEK
|
Aktivní
|
předseda společenství |
26.04.2018 |
Adresa: |
27201, 1438573, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Holandská, 2478 |
|
Ing. VLADIMÍR ČAPEK
|
Neaktivní
od 04.11.2023
|
předseda společenství |
26.04.2018 |
Adresa: |
27201, 1438573, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Holandská, 2478, Holandská 2478, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
MILOSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
předseda společenství |
12.04.2017 |
Adresa: |
36221, 20719329, Karlovy Vary, Nejdek, Nejdek, sídliště 9. května, 753 |
|
Miloslav Kříž
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
předseda společenství |
12.04.2017 |
Adresa: |
36221, 20719329, Karlovy Vary, Nejdek, Nejdek, sídliště 9. května, 753, sídliště 9. května 753, 36221 Nejdek |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 12.04.2017
|
předseda společenství |
08.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21775338, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Seifertova, 823, 9 |
|
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.
17048869 |
Neaktivní
od 12.04.2017
|
předseda společenství |
08.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21775338, Praha, Žižkov, Seifertova, 823, 9, Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
28191501 |
Neaktivní
od 08.04.2016
|
pověřený vlastník |
06.03.2009 |
Adresa: |
13000, 21775338, Praha 3, Žižkov, Seifertova, 823/9 |
|
Pražský fond, uzavřený investiční fond, a.s.
28191501 |
Neaktivní
od 08.04.2016
|
pověřený vlastník |
06.03.2009 |
Adresa: |
13000, 21775338, Praha, Žižkov, Seifertova, 823, 9, Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Služby dolů a.s.
61672459 |
Neaktivní
od 06.03.2009
|
pověřený vlastník |
30.12.2008 |
Adresa: |
1401386, Kladno, Saskova, 1962 |
|
Služby dolů a.s.
61672459 |
Neaktivní
od 06.03.2009
|
pověřený vlastník |
30.12.2008 |
Adresa: |
27201, 1401386, Kladno, Kladno, Kladno, Saskova, 1962, Saskova 1962, 27201 Kladno |
|