MILAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Člen výboru |
23.12.2020 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
MILAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Člen výboru |
23.12.2020 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETR PETŘÍK
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Předseda výboru |
19.11.2019 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
ANDREA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Místopředseda výboru |
19.11.2019 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
PETR PETŘÍK
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Předseda výboru |
19.11.2019 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDREA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Místopředseda výboru |
19.11.2019 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDREA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2019
|
místopředseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
ANDREA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2019
|
místopředseda výboru |
21.03.2019 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MILAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
Člen výboru |
26.07.2018 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
MILAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
Člen výboru |
26.07.2018 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MILAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
Člen výboru |
15.05.2018 |
Adresa: |
13000, 21782717, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1489, 41 |
|
MILAN KONÍČEK
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
Člen výboru |
15.05.2018 |
Adresa: |
13000, 21782717, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1489, 41, Žerotínova 1489/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. PETR STOKLÁSEK
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
ANDREA STOKLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
místopředseda výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
PETR PETŘÍK
|
Neaktivní
od 19.11.2019
|
předseda výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
JUDr. PETR STOKLÁSEK
|
Neaktivní
od 15.05.2018
|
člen výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDREA STOKLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
místopředseda výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETR PETŘÍK
|
Neaktivní
od 19.11.2019
|
předseda výboru |
10.10.2016 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
LENKA PEYCHLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
předseda |
04.12.2014 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
ANDREA STOKLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
místopředseda |
04.12.2014 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
PETR PETŘÍK
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen |
04.12.2014 |
Adresa: |
15000, 27453154, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
LENKA PEYCHLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
předseda |
04.12.2014 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDREA STOKLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
místopředseda |
04.12.2014 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETR PETŘÍK
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen |
04.12.2014 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Lenka Peychlová
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
předseda |
24.10.2012 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha 5, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
Andrea Stoklásková
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
místopředseda |
24.10.2012 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha 5, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
Zdeňka Holubová
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
člen |
24.10.2012 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha 5, Smíchov, Klímova, 3237, 1 |
|
LENKA PEYCHLOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
předseda |
24.10.2012 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ANDREA STOKLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
místopředseda |
24.10.2012 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Zdeňka Holubová
|
Neaktivní
od 04.12.2014
|
člen |
24.10.2012 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Ondřej Špatina
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
předseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
25301, 26038111, Hostivice, Za Mlýnem, 1722 |
|
Martin Holub
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
místopředseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha 5, Klímova, 3237/1 |
|
Lukáš Horáček
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
člen výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
50732, 1774085, Kopidlno, Švermova, 326 |
|
Ing. Ondřej Špatina
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
předseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
25301, 26038111, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Za Mlýnem, 1722, Za Mlýnem 1722, 25301 Hostivice |
|
Martin Holub
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
místopředseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
15000, 27453154, Praha, Smíchov, Klímova, 3237, 1, Klímova 3237/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Lukáš Horáček
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
člen výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
50732, 1774085, Jičín, Kopidlno, Kopidlno, Švermova, 326, Švermova 326, 50732 Kopidlno |
|