MARTIN ŠIMEK
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
14200, 21851743, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22 |
|
MARTIN ŠIMEK
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Šimek
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
23.11.2010 |
Adresa: |
14000, 21851743, Praha 4, Kamýk, Cílkova, 640, 22 |
|
MARTIN ŠIMEK
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
23.11.2010 |
Adresa: |
14200, 21851743, Praha, Kamýk, Cílkova, 640, 22, Cílkova 640/22, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Novák
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
Jednatel |
05.10.2010 |
Adresa: |
40003, 17914035, Ústí nad Labem, Střekov, Na Hřebence, 1512, 5 |
|
Martin Novák
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
Jednatel |
05.10.2010 |
Adresa: |
40003, 17914035, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Na Hřebence, 1512, 5, Na Hřebence 1512/5, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jan Hlavsa
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
jednatel |
23.01.2009 |
Adresa: |
43003, 23522232, Chomutov, Seifertova, 4160 |
|
Zdeňka Prošková
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
jednatel |
23.01.2009 |
Adresa: |
43003, 23522232, Chomutov, Seifertova, 4160 |
|
Jan Hlavsa
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
jednatel |
23.01.2009 |
Adresa: |
43003, 23522232, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Seifertova, 4160, Seifertova 4160, 43003 Chomutov |
|
Zdeňka Prošková
|
Neaktivní
od 05.10.2010
|
jednatel |
23.01.2009 |
Adresa: |
43003, 23522232, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Seifertova, 4160, Seifertova 4160, 43003 Chomutov |
|
Žaneta Biľová
|
Neaktivní
od 23.01.2009
|
jednatel |
10.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22516379, Praha 9, Varnsdorfská, 334/11 |
|
Žaneta Biľová
|
Neaktivní
od 23.01.2009
|
jednatel |
10.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22516379, Praha, Střížkov, Varnsdorfská, 334, 11, Varnsdorfská 334/11, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|