PAVEL FOTR
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
jednatel |
09.06.2021 |
Adresa: |
47124, 16605128, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň I, Svébořická, 412 |
|
PAVEL FOTR
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
jednatel |
09.06.2021 |
Adresa: |
47124, 16605128, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň I, Svébořická, 412, Svébořická 412, Mimoň I, 47124 Mimoň |
|
PAVEL FOTR
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
47124, 16593308, Česká Lípa, Ralsko, Ploužnice, 321 |
|
PAVEL FOTR
|
Neaktivní
od 09.06.2021
|
jednatel |
06.08.2017 |
Adresa: |
47124, 16593308, Česká Lípa, Ralsko, Ploužnice, 321, Ploužnice 321, 47124 Ralsko |
|
PAVEL FOTR
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
46822, 12154709, Jablonec nad Nisou, Skuhrov, Skuhrov, 42 |
|
PAVEL FOTR
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
46822, 12154709, Jablonec nad Nisou, Skuhrov, Skuhrov, 42, č.p. 42, 46822 Skuhrov |
|
Pavel Fotr
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
47124, Mimoň, Vébořická, 278 |
|
Pavel Fotr
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
47124, 16603788, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň I, Svébořická, 278, Svébořická 278, Mimoň I, 47124 Mimoň |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
jednatel |
10.12.2008 |
Adresa: |
50006, 23916079, Hradec Králové, Pod Zámečkem, 285 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
jednatel |
10.12.2008 |
Adresa: |
50006, 23916079, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 285, 90, Pod Zámečkem 285/90, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|