PAVEL HEGEGY
|
Neaktivní
od 07.06.2022
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
25206, 12805491, Praha-západ, Měchenice, Měchenice, Hlavní, 4 |
|
PAVEL HEGEGY
|
Neaktivní
od 07.06.2022
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
25206, 12805491, Praha-západ, Měchenice, Měchenice, Hlavní, 4, Hlavní 4, 25206 Měchenice |
|
PAVEL HEGEGY
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
25206, 25238744, Praha-západ, Měchenice, Měchenice, Na Vyhlídce, 273 |
|
PAVEL HEGEGY
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
25206, 25238744, Praha-západ, Měchenice, Měchenice, Na Vyhlídce, 273, Na Vyhlídce 273, 25206 Měchenice |
|
Pavel Hegegy
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
26.04.2010 |
Adresa: |
25206, 25238744, Měchenice, Na Vyhlídce, 273 |
|
PAVEL HEGEGY
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
26.04.2010 |
Adresa: |
25206, 25238744, Praha-západ, Měchenice, Měchenice, Na Vyhlídce, 273, Na Vyhlídce 273, 25206 Měchenice |
|
Pavel Hegegy
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
06.02.2009 |
Adresa: |
25101, Říčany, Olivova, 1473 |
|
Pavel Hegegy
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
06.02.2009 |
Adresa: |
1473, Říčany, Olivova, 25101, Olivova 1473, 25101 Říčany, Česká republika |
|
Zdeněk Slavíček
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
jednatel |
09.01.2009 |
Adresa: |
13000, 21762376, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská, 1732/12 |
|
Zdeněk Slavíček
|
Neaktivní
od 06.02.2009
|
jednatel |
09.01.2009 |
Adresa: |
13000, 21762376, Praha, Vinohrady, Lucemburská, 1732, 12, Lucemburská 1732/12, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Drahoš Lustig
|
Neaktivní
od 09.01.2009
|
jednatel |
11.12.2008 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153/37 |
|
Mgr. DRAHOŠ LUSTIG
|
Neaktivní
od 09.01.2009
|
jednatel |
11.12.2008 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|