DOMINIKA BERÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2023 |
Adresa: |
26716, 81230249, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, Na Pískách, 701, Na Pískách 701, 26716 Vysoký Újezd |
|
DOMINIKA BERÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
15600, 22142622, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Sulova, 1248 |
|
DOMINIKA BERÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
jednatel |
12.09.2018 |
Adresa: |
15600, 22142622, Praha, Zbraslav, Sulova, 1248, Sulova 1248, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
DOMINIKA KORBÍNIOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
15600, 22142622, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Sulova, 1248 |
|
DOMINIKA KORBÍNIOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
15600, 22142622, Praha, Zbraslav, Sulova, 1248, Sulova 1248, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Mgr. Ferdinand Überall
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
15000, 22039040, Praha 5, Vítězná, 3/125 |
|
Samuel Korbíni
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
15600, 22142606, Praha 5, Sulova, 1246 |
|
Mgr. FERDINAND ÜBERALL
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
15000, 22039040, Praha, Malá Strana, Vítězná, 125, 3, Vítězná 125/3, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
SAMUEL KORBÍNI
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
15600, 22142606, Praha, Zbraslav, Sulova, 1246, Sulova 1246, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Gustav Hrubý
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
jednatel |
16.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22516638, Praha 9, Jablonecká, 360/21 |
|
Gustav Hrubý
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
jednatel |
16.12.2008 |
Adresa: |
19000, 22516638, Praha, Střížkov, Jablonecká, 360, 21, Jablonecká 360/21, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|