RADEK NOVÁK
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
10000, 22659552, Praha, Vršovice, 28. pluku, 464, 39 |
|
LILIJANA ŽAVCER
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
1000, Ljubljana, Brodarjev trg 014 |
|
RADEK NOVÁK
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
10000, 22659552, Praha, Vršovice, 28. pluku, 464, 39, 28. pluku 464/39, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
LILIJANA ŽAVCER
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
jednatel |
22.12.2015 |
Adresa: |
Ljubljana, Brodarjev trg 014, 1000, Brodarjev trg 014, 1000 Ljubljana, Slovinsko |
|
Milan Petráš
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
jednatel |
24.08.2012 |
|
Milan Petráš
|
Neaktivní
od 01.05.2015
|
jednatel |
24.08.2012 |
Adresa: |
25721, 2973162, Benešov, Mrač, Mrač, 185, č.p. 185, 25721 Mrač |
|
PhDr. Markéta Rážová
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
22.02.2012 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha 6, Řepy, Šimonova, 1109, 3 |
|
PhDr. Markéta Rážová
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
22.02.2012 |
Adresa: |
16300, 22250972, Praha, Řepy, Šimonova, 1109, 3, Šimonova 1109/3, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
David Všelicha
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Stodůlky, Přecechtělova, 2226/12 |
|
Milan Petráš
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
74233, Jeseník nad Odrou, Hůrka, 45 |
|
David Všelicha
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
15500, 22696687, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2226, 12, Přecechtělova 2226/12, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Milan Petráš
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
17.12.2008 |
Adresa: |
74101, 8201188, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Hůrka, 45, Hůrka 45, 74101 Jeseník nad Odrou |
|