LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
14900, 27695085, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Babická, 2345, 3 |
|
LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
14900, 27695085, Praha, Chodov, Babická, 2345, 3, Babická 2345/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
14900, 75138026, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Horynova, 2389, 1 |
|
LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
13.03.2020 |
Adresa: |
14900, 75138026, Praha, Chodov, Horynova, 2389, 1, Horynova 2389/1, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
19.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22499873, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Českomoravská, 1602, 11 |
|
LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
19.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22499873, Praha, Libeň, Českomoravská, 1602, 11, Českomoravská 1602/11, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ladislav Kocourek
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
jednatel |
27.01.2012 |
Adresa: |
12000, 21731314, Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí, 557, 30 |
|
Ladislav Kocourek
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
jednatel |
27.01.2012 |
Adresa: |
12000, 21731314, Praha, Nové Město, Karlovo náměstí, 557, 30, Karlovo náměstí 557/30, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ladislav Běhounek
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
19000, 22499873, Praha 9, Libeň, Českomoravská, 1602, 11 |
|
LADISLAV BĚHOUNEK
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
19000, 22499873, Praha, Libeň, Českomoravská, 1602, 11, Českomoravská 1602/11, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Josef Loudil
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
41712, 18530222, Proboštov, Sobědružská, 173/34 |
|
Josef Loudil
|
Neaktivní
od 09.02.2011
|
jednatel |
08.02.2010 |
Adresa: |
41712, 18530222, Teplice, Proboštov, Proboštov, Sobědružská, 173, 34, Sobědružská 173/34, 41712 Proboštov |
|
Vladislav Moravec
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
03.12.2009 |
Adresa: |
27306, 14440105, Libušín, 5. května, 49 |
|
Vladislav Moravec
|
Neaktivní
od 08.02.2010
|
jednatel |
03.12.2009 |
Adresa: |
27306, 14440105, Kladno, Libušín, Libušín, 5. května, 49, 5. května 49, 27306 Libušín |
|
Radek Novák
|
Neaktivní
od 03.12.2009
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
18200, 22374205, Praha 8, Kobylisy, Šimůnkova, 1685/22 |
|
Radek Novák
|
Neaktivní
od 03.12.2009
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
18200, 22374205, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1685, 22, Šimůnkova 1685/22, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Chodov, Kloboukova, 2226/28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|