Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | DiBor Agency s.r.o. |
ICO: | 28510780 |
Registrovaná adresa: | 15500, 22124713, Praha, Stodůlky, Janského, 2193, 75, Janského 2193/75, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
Začleněno na: | 31.12.2008 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Serhiy Tyshchenko | Aktivní | 12.10.2009 | |
|
|||
Iryna Kremenchuckaya | Aktivní | 12.10.2009 | |
|
|||
Masur Mahmudov | Aktivní | 12.10.2009 | |
|
|||
Serhiy Tyshchenko | Aktivní | 12.10.2009 | |
|
|||
Iryna Kremenchuckaya | Aktivní | 12.10.2009 | |
|
|||
Masur Mahmudov | Aktivní | 12.10.2009 | |
|
|||
Vasili Standiok | Aktivní | 31.12.2008 | |
|
|||
Vasili Standiok | Aktivní | 31.12.2008 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
GANNA LELIUK | Aktivní | jednatel | 16.10.2014 |
|
|||
GANNA LELIUK | Aktivní | jednatel | 16.10.2014 |
|
|||
Dmytro Stepanko | Neaktivní od 16.10.2014 | jednatel | 12.10.2009 |
|
|||
Oksana Stepanko | Neaktivní od 16.10.2014 | jednatel | 12.10.2009 |
|
|||
Dmytro Stepanko | Neaktivní od 16.10.2014 | jednatel | 12.10.2009 |
|
|||
Oksana Stepanko | Neaktivní od 16.10.2014 | jednatel | 12.10.2009 |
|
|||
Boris Shargorodski | Neaktivní od 16.10.2014 | jednatel | 31.12.2008 |
|
|||
Boris Shargorodski | Neaktivní od 16.10.2014 | jednatel | 31.12.2008 |
|
Registrační číslo DiBor Agency s.r.o. je 28510780.
Registrační adresa DiBor Agency s.r.o. je 15500, 22124713, Praha, Stodůlky, Janského, 2193, 75, Janského 2193/75, Stodůlky, 15500 Praha 5.
DiBor Agency s.r.o. byla založena 31.12.2008.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Serhiy Tyshchenko, Iryna Kremenchuckaya, Masur Mahmudov, Serhiy Tyshchenko, Iryna Kremenchuckaya, Masur Mahmudov, Vasili Standiok, Vasili Standiok.