Ing. JAN KOLACÍ
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
člen představenstva |
16.03.2016 |
Adresa: |
25101, 12724629, Říčany, Říčany, Arbesova, 776 |
|
Ing. JAN KOLACÍ
|
Neaktivní
od 04.06.2016
|
člen představenstva |
16.03.2016 |
Adresa: |
25101, 12724629, Praha-východ, Říčany, Říčany, Arbesova, 776, Arbesova 776, 25101 Říčany |
|
JIŘÍ TOŠEK
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
předseda představenstva |
14.02.2014 |
Adresa: |
27351, 28053559, Unhošť, Unhošť, Terasy IV, 1214 |
|
JIŘÍ TOŠEK
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
předseda představenstva |
14.02.2014 |
Adresa: |
27351, 28053559, Kladno, Unhošť, Unhošť, Terasy IV, 1214, Terasy IV 1214, 27351 Unhošť |
|
KATEŘINA JIRÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22192522, Praha 6, Dejvice, Zvonická, 710, 3 |
|
KATEŘINA JIRÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22192522, Praha, Dejvice, Zvonická, 710, 3, Zvonická 710/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Jiří Tošek
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
předseda představenstva |
10.01.2012 |
Adresa: |
27351, 28053559, Unhošť, Terasy IV, 1214 |
|
JIŘÍ TOŠEK
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
předseda představenstva |
10.01.2012 |
Adresa: |
27351, 28053559, Kladno, Unhošť, Unhošť, Terasy IV, 1214, Terasy IV 1214, 27351 Unhošť |
|
Ing. Jan Chromeček
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
člen představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
14200, 21869545, Praha 4, Krč, Ružinovská, 1227, 16 |
|
Ing. Jan Chromeček
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
člen představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
14200, 21869545, Praha, Krč, Ružinovská, 1227, 16, Ružinovská 1227/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Václav Pátek
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
místopředseda představenstva |
22.02.2011 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Havlíčkova, 4 |
|
Martin Pawinger
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
člen představenstva |
22.02.2011 |
Adresa: |
28924, 26137968, Milovice, Topolová, 912 |
|
Ing. Václav Pátek
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
místopředseda představenstva |
22.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21708452, Praha, Nové Město, Havlíčkova, 1025, 4, Havlíčkova 1025/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Martin Pawinger
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
člen představenstva |
22.02.2011 |
Adresa: |
28924, 26137968, Nymburk, Milovice, Mladá, Topolová, 912, Topolová 912, Mladá, 28924 Milovice |
|
Ing. Jan Ascherl
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
místopředseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16200, 22258493, Praha 6, Lomená, 328/27 |
|
JUDr. Martin Soukup
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16200, 22169369, Praha 6, Čílova, 1803/2 |
|
Ing. Jindřich Archalous
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
14900, 24986828, Praha 4, K Safině, 776 |
|
Ing. Tomáš Krones
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
14800, 25167804, Praha 4, K zeleným domkům, 1267/30a |
|
Ing. Pavel Horák
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
14800, 26736462, Praha 4, Nad Vernerákem, 1579/9 |
|
Ing. Jan Ascherl
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
místopředseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16200, 22258493, Praha, Střešovice, Lomená, 328, 27, Lomená 328/27, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Martin Soukup
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
16200, 22169369, Praha, Břevnov, Čílova, 1803, 2, Čílova 1803/2, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Jindřich Archalous
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
14900, 24986828, Praha, Šeberov, K Safině, 776, K Safině 776, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Krones
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
předseda představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
14800, 25167804, Praha, Kunratice, K Zeleným domkům, 1267, 30a, K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Horák
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen představenstva |
08.01.2009 |
Adresa: |
14800, 26736462, Praha, Kunratice, Nad Vernerákem, 1579, 9, Nad Vernerákem 1579/9, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|