JAROSLAV MATĚJKA
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
28002, 21173770, Kolín, Kolín IV, Kostnická, 467 |
|
Jaroslav Matějka
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
28002, 21173770, Kolín, Kolín, Kolín IV, Kostnická, 467, Kostnická 467, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Ing. PAVEL BALŠÍNEK
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
66467, 28116160, Syrovice, Syrovice, 397 |
|
Ing. PAVEL BALŠÍNEK
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
jednatel |
11.10.2013 |
Adresa: |
66467, 28116160, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 397, č.p. 397, 66467 Syrovice |
|
RNDr. JAROSLAV OTENŠLÉGR
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
15500, 22765484, Praha 5, Stodůlky, Diabasová, 1142, 9 |
|
RNDr. JAROSLAV OTENŠLÉGR
|
Neaktivní
od 07.01.2015
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
15500, 22765484, Praha, Stodůlky, Diabasová, 1142, 9, Diabasová 1142/9, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Pavel Balšínek
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
26.07.2011 |
Adresa: |
66467, 28116160, Syrovice, 397 |
|
Ing. PAVEL BALŠÍNEK
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
jednatel |
26.07.2011 |
Adresa: |
66467, 28116160, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 397, č.p. 397, 66467 Syrovice |
|
Ing. Radek Cestr
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
15800, 1, Praha 13, Volutová, 2523/14 |
|
RNDr. Jaroslav Otenšlégr
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
15500, 22765484, Praha 5, Diabasová, 1142/9 |
|
Ing. RADEK CESTR
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
15800, 22741615, Praha, Stodůlky, Volutová, 2523, 14, Volutová 2523/14, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
RNDr. JAROSLAV OTENŠLÉGR
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
08.09.2009 |
Adresa: |
15500, 22765484, Praha, Stodůlky, Diabasová, 1142, 9, Diabasová 1142/9, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 08.09.2009
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
10300, 22707778, Praha 10, Do Lipan, 495/17 |
|
Ing. Pavel Balšínek
|
Neaktivní
od 26.07.2011
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
66448, 24124893, Moravany, Modřická, 229/3 |
|
Václav Nimč
|
Neaktivní
od 08.09.2009
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
10300, 22707778, Praha, Kolovraty, Do Lipan, 495, 17, Do Lipan 495/17, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Ing. Pavel Balšínek
|
Neaktivní
od 26.07.2011
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
66448, 24124893, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Modřická, 229, 3, Modřická 229/3, 66448 Moravany |
|