Ing. IVAN VARGA
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
jednatel |
10.02.2021 |
|
MILAN MAREŠ
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
26.02.2019 |
Adresa: |
14900, 21818347, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Kazimírova, 500, 13 |
|
MILAN MAREŠ
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
jednatel |
26.02.2019 |
Adresa: |
14900, 21818347, Praha, Háje, Kazimírova, 500, 13, Kazimírova 500/13, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. BLANKA ŠIMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2019
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
15600, 26013037, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1436 |
|
Ing. BLANKA ŠIMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.02.2019
|
jednatel |
16.03.2015 |
Adresa: |
15600, 26013037, Praha, Zbraslav, Jaromíra Vejvody, 1436, Jaromíra Vejvody 1436, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Blanka Šimánková
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
15800, 22016503, Praha 5, Jinonice, Stará Stodůlecká, 483/4 |
|
JUDr. Helena Marešová
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
15600, 27227782, Praha 5, Zbraslav, Pickova, 1491/1 |
|
Ing. Blanka Šimánková
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
15800, 22016503, Praha, Jinonice, Stará Stodůlecká, 483, 4, Stará Stodůlecká 483/4, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
JUDr. Helena Marešová
|
Neaktivní
od 16.03.2015
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
15600, 27227782, Praha, Zbraslav, Pickova, 1491, 1, Pickova 1491/1, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|