PhDr. IVAN SKALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2020 |
Adresa: |
10000, 22611983, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7 |
|
PhDr. IVAN SKALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2020 |
Adresa: |
10000, 22611983, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7, Královická 1079/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PhDr. LUCIE SKALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22611983, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7 |
|
PhDr. LUCIE SKALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22611983, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7, Královická 1079/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PhDr. IVAN SKALÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel |
06.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21711101, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 1306, 55 |
|
PhDr. IVAN SKALÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel |
06.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21711101, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 1306, 55, Václavské náměstí 1306/55, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. IVAN SKALÍK
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
jednatel |
11.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22611983, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7 |
|
PhDr. IVAN SKALÍK
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
jednatel |
11.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22611983, Praha, Strašnice, Královická, 1079, 7, Královická 1079/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PhDr. LUCIE SKALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2017
|
jednatel |
09.12.2016 |
Adresa: |
14700, 25061798, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1 |
|
PhDr. LUCIE SKALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2017
|
jednatel |
09.12.2016 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PhDr. Lucie Skalíková
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
jednatel |
31.01.2009 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha 4, Podolí, Na Hřebenech I, 1149/1 |
|
PhDr. Ivan Skalík
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
jednatel |
31.01.2009 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha 4, Podolí, Na Hřebenech I, 1149/1 |
|
PhDr. LUCIE SKALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
jednatel |
31.01.2009 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
PhDr. Ivan Skalík
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
jednatel |
31.01.2009 |
Adresa: |
14700, 25061798, Praha, Podolí, Na hřebenech I, 1149, 1, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|