BOHUMIL KOLMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
17000, 22304371, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Osadní, 869, 32 |
|
BOHUMIL KOLMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
17000, 22304371, Praha, Holešovice, Osadní, 869, 32, Osadní 869/32, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
BOHUMIL KOLMAN
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
43001, 23526629, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zborovská, 4602 |
|
BOHUMIL KOLMAN
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
jednatel |
23.09.2020 |
Adresa: |
43001, 23526629, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Zborovská, 4602, Zborovská 4602, 43001 Chomutov |
|
INGRID KOLMANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
07.03.2018 |
Adresa: |
41501, 20263155, Teplice, Teplice, Teplice, Varšavská, 1534, 4 |
|
INGRID KOLMANOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
07.03.2018 |
Adresa: |
41501, 20263155, Teplice, Teplice, Teplice, Varšavská, 1534, 4, Varšavská 1534/4, 41501 Teplice |
|
JAKUB SKOPEC
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20263155, Teplice, Teplice, Varšavská, 1534, 4 |
|
INGRID SKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20263155, Teplice, Teplice, Varšavská, 1534, 4 |
|
JAKUB SKOPEC
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20263155, Teplice, Teplice, Teplice, Varšavská, 1534, 4, Varšavská 1534/4, 41501 Teplice |
|
Ingrid Skopcová
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
jednatel |
08.10.2014 |
Adresa: |
41501, 20263155, Teplice, Teplice, Teplice, Varšavská, 1534, 4, Varšavská 1534/4, 41501 Teplice |
|
Bohumil Kolman
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
43004, 26883937, Chomutov, Chomutov, Pod Strážištěm, 5413 |
|
Bohumil Kolman
|
Neaktivní
od 23.09.2020
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
43004, 26883937, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Pod Strážištěm, 5413, Pod Strážištěm 5413, 43004 Chomutov |
|
Jan Šmatera
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
19.01.2009 |
Adresa: |
33032, 26137241, Bdeněves, 177 |
|
Martin Pokorný
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
19.01.2009 |
|
Jan Šmatera
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
19.01.2009 |
Adresa: |
33032, 26137241, Plzeň-sever, Bdeněves, Bdeněves, 177, č.p. 177, 33032 Bdeněves |
|
Martin Pokorný
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
19.01.2009 |
Adresa: |
34201, 21438463, Klatovy, Petrovice u Sušice, Trsice, 7, Trsice 7, 34201 Petrovice u Sušice |
|