JIŘÍ FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
Předseda výboru |
17.04.2015 |
Adresa: |
15200, 22006737, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Tréglova, 795, 2 |
|
PAVLA KADEŘÁVKOVÁ DOUBRAVOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
Místopředseda výboru |
17.04.2015 |
Adresa: |
14200, 21868999, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16 |
|
ĽUBOMÍRA GOREJOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
Místopředseda výboru |
17.04.2015 |
Adresa: |
14200, 21868999, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16 |
|
JIŘÍ FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
Předseda výboru |
17.04.2015 |
Adresa: |
15200, 22006737, Praha, Hlubočepy, Tréglova, 795, 2, Tréglova 795/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
PAVLA KADEŘÁVKOVÁ DOUBRAVOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
Místopředseda výboru |
17.04.2015 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ĽUBOMÍRA GOREJOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
Místopředseda výboru |
17.04.2015 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Jiří Formánek
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
předseda výboru |
05.03.2011 |
Adresa: |
15200, 22006737, Praha 5, Hlubočepy, Tréglova, 795, 2 |
|
Daniel Hendrich
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
místopředseda výboru |
05.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha 4, Hurbanova, 1174, 16 |
|
Jaroslav Sedláček
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
místopředseda výboru |
05.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha 4, Hurbanova, 1174, 16 |
|
JIŘÍ FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
předseda výboru |
05.03.2011 |
Adresa: |
15200, 22006737, Praha, Hlubočepy, Tréglova, 795, 2, Tréglova 795/2, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Daniel Hendrich
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
místopředseda výboru |
05.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Jaroslav Sedláček
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
místopředseda výboru |
05.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Daniel Hendrich
|
Neaktivní
od 05.03.2011
|
místopředseda výboru |
07.01.2010 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1174 |
|
Daniel Hendrich
|
Neaktivní
od 05.03.2011
|
místopředseda výboru |
07.01.2010 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Petra Kováříková
|
Neaktivní
od 07.01.2010
|
místopředseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
10100, 22664149, Praha 10, Vršovice, Petrohradská, 809/19 |
|
MUDr. Filip Málek
|
Neaktivní
od 05.03.2011
|
předseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha 4, Hurbanova, 1174 |
|
Jaroslav Sedláček
|
Neaktivní
od 05.03.2011
|
místopředseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1174 |
|
Petra Kováříková
|
Neaktivní
od 07.01.2010
|
místopředseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
10100, 22664149, Praha, Vršovice, Petrohradská, 809, 19, Petrohradská 809/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jaroslav Sedláček
|
Neaktivní
od 05.03.2011
|
místopředseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|
MUDr. Filip Málek
|
Neaktivní
od 05.03.2011
|
předseda výboru |
16.01.2009 |
Adresa: |
14200, 21868999, Praha, Krč, Hurbanova, 1174, 16, Hurbanova 1174/16, Krč, 14200 Praha 4 |
|