LUDVÍK ZONYGA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2024 |
Adresa: |
10400, 28038258, Praha, Pitkovice, Májovková, 189, 1, Májovková 189/1, Pitkovice, 10400 Praha 10 |
|
LUDVÍK ZONYGA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
10400, 27619605, Praha, Pitkovice, Májovková, 178, 3 |
|
MILAN OUŘADA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
25101, 12678830, Říčany, Radošovice, Mozartova, 471, 15 |
|
LUDVÍK ZONYGA
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
jednatel |
31.08.2022 |
Adresa: |
10400, 27619605, Praha, Pitkovice, Májovková, 178, 3, Májovková 178/3, Pitkovice, 10400 Praha 10 |
|
LUDVÍK ZONYGA
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
25243, 27940608, Průhonice, Průhonice, Polní, 935 |
|
LUDVÍK ZONYGA
|
Neaktivní
od 31.08.2022
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
25243, 27940608, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Polní, 935, Polní 935, 25243 Průhonice |
|
MILAN OUŘADA
|
Neaktivní
od 17.07.2023
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
25101, 12678830, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Mozartova, 471, 15, Mozartova 471/15, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Milan Ouřada
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
27.01.2009 |
Adresa: |
14000, 21841764, Praha 4, Michnova, 1621/9 |
|
Milan Ouřada
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
27.01.2009 |
Adresa: |
14900, 21841764, Praha, Chodov, Michnova, 1621, 9, Michnova 1621/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|