JUDr. MARIE STODOLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.08.2020 |
Adresa: |
13000, 21783497, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
Mgr. PAVEL HLAVIČKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.08.2020 |
Adresa: |
13000, 21783497, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
MICHAELA TYVODAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.08.2020 |
Adresa: |
13000, 21783497, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
JUDr. Marie Stodolová
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
předseda výboru |
19.08.2020 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. PAVEL HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
místopředseda výboru |
19.08.2020 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAELA TYVODAROVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
člen výboru |
19.08.2020 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
FILIP MALÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
člen výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
10900, 76384799, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Na křečku, 761, 4 |
|
FILIP MALÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
člen výboru |
01.08.2019 |
Adresa: |
10900, 76384799, Praha, Horní Měcholupy, Na křečku, 761, 4, Na křečku 761/4, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
FILIP MALÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
člen výboru |
30.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
JUDr. MARIE STODOLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
předseda výboru |
30.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
Mgr. PAVEL HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
místopředseda výboru |
30.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
FILIP MALÝ
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
člen výboru |
30.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Marie Stodolová
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
předseda výboru |
30.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. PAVEL HLAVIČKA
|
Neaktivní
od 19.08.2020
|
místopředseda výboru |
30.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Marie Stodolová
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
předseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1546/24 |
|
RNDr. Pavel Hlavička
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
místopředseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
Michal Němeček
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
člen výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24 |
|
JUDr. Marie Stodolová
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
předseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RNDr. Pavel Hlavička
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
místopředseda výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Michal Němeček
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
člen výboru |
03.09.2010 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Eva Komrsková
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
předseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1546/24 |
|
Ing. Hana Pošíková
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
místopředseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1546/24 |
|
JUDr. Marie Stodolová
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
člen výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1546/24 |
|
Eva Komrsková
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
předseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Hana Pošíková
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
místopředseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Marie Stodolová
|
Neaktivní
od 03.09.2010
|
člen výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21783497, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1546, 24, Radhošťská 1546/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|