Ing. ARSEN GASPAR
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2024 |
Adresa: |
11800, 21698279, Praha, Malá Strana, Tržiště, 367, 11, Tržiště 367/11, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. ARSEN GASPAR
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2022 |
Adresa: |
19000, 78399955, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Makedonská, 624, 8 |
|
Ing. ARSEN GASPAR
|
Neaktivní
od 16.08.2024
|
jednatel |
18.03.2022 |
Adresa: |
19000, 78399955, Praha, Střížkov, Makedonská, 624, 8, Makedonská 624/8, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
06.11.2019 |
Adresa: |
19000, 78399955, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Makedonská, 624, 8 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
06.11.2019 |
Adresa: |
19000, 78399955, Praha, Střížkov, Makedonská, 624, 8, Makedonská 624/8, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
jednatel |
09.11.2018 |
Adresa: |
19000, 78537959, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Makedonská, 626, 6 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
jednatel |
09.11.2018 |
Adresa: |
19000, 78537959, Praha, Střížkov, Makedonská, 626, 6, Makedonská 626/6, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
15000, 26256550, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3211, 3 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
15000, 26256550, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3211, 3, Karla Engliše 3211/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
15800, 22732705, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Volutová, 2519, 8 |
|
Ing. ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
15800, 22732705, Praha, Stodůlky, Volutová, 2519, 8, Volutová 2519/8, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
15800, 22732705, Praha 5, Stodůlky, Volutová, 2519, 8 |
|
ARTUR MARGARYAN
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
15800, 26082241, Praha 5, Stodůlky, Wiedermannova, 1405, 2 |
|
EMMA KHOJABASHYAN
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
15800, 22732705, Praha 5, Stodůlky, Volutová, 2519, 8 |
|
EMMA KHOJABASHYAN
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
15800, 22732705, Praha, Stodůlky, Volutová, 2519, 8, Volutová 2519/8, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ARTUR MARGARYAN
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
15800, 26082241, Praha, Stodůlky, Wiedermannova, 1405, 2, Wiedermannova 1405/2, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
ARSEN MARGARYAN
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
15800, 22732705, Praha, Stodůlky, Volutová, 2519, 8, Volutová 2519/8, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Arsen Margaryan
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
24.11.2010 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Artur Margaryan
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
24.11.2010 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Emma Khojabashyan
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
24.11.2010 |
Adresa: |
Jerevan, A. Avetisjan, 4/15 |
|
Ing. Arsen Margaryan
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
24.11.2010 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Artur Margaryan
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
24.11.2010 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Emma Khojabashyan
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
24.11.2010 |
Adresa: |
4/15, Jerevan, A. Avetisjan, A. Avetisjan 4/15, Jerevan, Arménie |
|
Ing. Arsen Margaryan
|
Neaktivní
od 24.11.2010
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Ing. Arsen Margaryan
|
Neaktivní
od 24.11.2010
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Ing. Arsen Morgaryan
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Artur Margaryan
|
Neaktivní
od 24.11.2010
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Emma Khojabashyan
|
Neaktivní
od 24.11.2010
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
Jerevan, A. Avetisjan, 4/15 |
|
Ing. Arsen Morgaryan
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Artur Margaryan
|
Neaktivní
od 24.11.2010
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Emma Khojabashyan
|
Neaktivní
od 24.11.2010
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
4/15, Jerevan, A. Avetisjan, A. Avetisjan 4/15, Jerevan, Arménie |
|
Arsen Morgaryan
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Artur Margaryan
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
Jerevan, Babadžaňan, 38/28 |
|
Emma Khojabashyan
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
Jerevan, A. Avetisjan, 4/15 |
|
Arsen Morgaryan
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Artur Margaryan
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
38/28, Jerevan, Babadžaňan, Babadžaňan 38/28, Jerevan, Arménie |
|
Emma Khojabashyan
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
4/15, Jerevan, A. Avetisjan, A. Avetisjan 4/15, Jerevan, Arménie |
|