Ing. RADEK POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
16000, 51362147, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 2747, 23 |
|
Ing. RADEK POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
16000, 51362147, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 2747, 23, Na Hanspaulce 2747/23, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MARKÉTA POKORNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
16200, 22283153, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Na okraji, 335, 42 |
|
MARKÉTA POKORNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
16200, 22283153, Praha, Veleslavín, Na okraji, 335, 42, Na okraji 335/42, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
PETRA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
27201, 1441949, Kladno, Kročehlavy, Děčínská, 3222 |
|
Ing. RADEK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
16200, 22283153, Praha 6, Veleslavín, Na okraji, 335, 42 |
|
PETRA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
27201, 1441949, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Děčínská, 3222, Děčínská 3222, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. RADEK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
16200, 22283153, Praha, Veleslavín, Na okraji, 335, 42, Na okraji 335/42, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Jiří Robovský
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21787131, Praha 3, Žižkov, Radhošťská, 1828/12 |
|
Ing. Radek Pokorný
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
16200, Praha 6, Veleslavín, Na Okraji, 335/42 |
|
Ing. JIŘÍ ROBOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
13000, 21787131, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1828, 12, Radhošťská 1828/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. RADEK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
16200, 22283153, Praha, Veleslavín, Na okraji, 335, 42, Na okraji 335/42, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|