Ing. HANA VACHALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
19800, 31177140, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Klánovická, 567, 45 |
|
Ing. HANA VACHALOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
19800, 31177140, Praha, Hloubětín, Klánovická, 567, 45, Klánovická 567/45, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. HANA VACHALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
23.12.2017 |
Adresa: |
19300, 27918548, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Štverákova, 2777, 24 |
|
Ing. HANA VACHALOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
23.12.2017 |
Adresa: |
19300, 27918548, Praha, Horní Počernice, Štverákova, 2777, 24, Štverákova 2777/24, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Hana Vachalová
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
19300, 27918548, Praha 9, Horní Počernice, Štverákova, 2777, 24 |
|
Ing. HANA VACHALOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
19300, 27918548, Praha, Horní Počernice, Štverákova, 2777, 24, Štverákova 2777/24, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Hana Vachalová
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
jednatel |
07.09.2009 |
Adresa: |
14700, 22689231, Praha 4, Hodkovičky, Pod Lysinami, 472/21 |
|
Ing. Hana Vachalová
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
jednatel |
07.09.2009 |
Adresa: |
14700, 22689231, Praha, Hodkovičky, Pod lysinami, 472, 21, Pod lysinami 472/21, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Miloš Kindl
|
Neaktivní
od 07.09.2009
|
jednatel |
17.02.2009 |
Adresa: |
50002, 23896787, Hradec Králové, Baarova, 1377/9 |
|
Miloš Kindl
|
Neaktivní
od 07.09.2009
|
jednatel |
17.02.2009 |
Adresa: |
50002, 23896787, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Baarova, 1377, 9, Baarova 1377/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|