ADAM KASÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2019 |
Adresa: |
14900, 21841403, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Bachova, 1586, 16 |
|
ADAM KASÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2019 |
Adresa: |
14900, 21841403, Praha, Chodov, Bachova, 1586, 16, Bachova 1586/16, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ALEŠ BALADA
|
Neaktivní
od 29.04.2019
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
ALEŠ BALADA
|
Neaktivní
od 29.04.2019
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Aleš Balada
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
24.06.2009 |
Adresa: |
53002, 7708688, Pardubice, Zelené Předměstí, Terezy Novákové, 1988 |
|
Aleš Balada
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
24.06.2009 |
Adresa: |
53002, 7708688, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Terezy Novákové, 1988, Terezy Novákové 1988, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Mgr. Drahoš Lustig
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
jednatel |
13.02.2009 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153/37 |
|
Mgr. DRAHOŠ LUSTIG
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
jednatel |
13.02.2009 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|