Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Starmount Films s.r.o. |
ICO: | 28533232 |
Registrovaná adresa: | 14700, 21813647, Praha, Braník, Na výstupu, 1651, 8, Na výstupu 1651/8, Braník, 14700 Praha 4 |
Začleněno na: | 23.02.2009 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR ČECHÁK | Aktivní | 04.11.2017 | |
|
|||
PETR ČECHÁK | Aktivní | 04.11.2017 | |
|
|||
PAVEL ČECHÁK | Aktivní | 12.04.2015 | |
|
|||
PAVEL ČECHÁK | Aktivní | 12.04.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR ČECHÁK | Aktivní | jednatel | 04.11.2017 |
|
|||
PETR ČECHÁK | Aktivní | jednatel | 04.11.2017 |
|
|||
PAVEL ČECHÁK | Aktivní | jednatel | 12.04.2015 |
|
|||
PAVEL ČECHÁK | Aktivní | jednatel | 12.04.2015 |
|
|||
PAVEL ČECHÁK | Neaktivní od 12.04.2015 | jednatel | 23.07.2014 |
|
|||
PAVEL ČECHÁK | Neaktivní od 12.04.2015 | jednatel | 23.07.2014 |
|
|||
PETR ČECHÁK | Neaktivní od 04.11.2017 | jednatel | 05.06.2013 |
|
|||
PETR ČECHÁK | Neaktivní od 04.11.2017 | jednatel | 05.06.2013 |
|
|||
Ludvík Mareček | Neaktivní od 05.06.2013 | jednatel | 16.09.2009 |
|
|||
Ludvík Mareček | Neaktivní od 05.06.2013 | jednatel | 16.09.2009 |
|
|||
Pavel Čechák | Neaktivní od 23.07.2014 | jednatel | 23.02.2009 |
|
|||
Pavel Čechák | Neaktivní od 23.07.2014 | jednatel | 23.02.2009 |
|
Registrační číslo Starmount Films s.r.o. je 28533232.
Registrační adresa Starmount Films s.r.o. je 14700, 21813647, Praha, Braník, Na výstupu, 1651, 8, Na výstupu 1651/8, Braník, 14700 Praha 4.
Starmount Films s.r.o. byla založena 23.02.2009.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PETR ČECHÁK, PETR ČECHÁK, PAVEL ČECHÁK, PAVEL ČECHÁK.