JAN ŠEBA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2021 |
Adresa: |
15200, 21998698, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Slivenecká, 61, 14 |
|
JAN ŠEBA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2021 |
Adresa: |
15200, 21998698, Praha, Hlubočepy, Slivenecká, 61, 14, Slivenecká 61/14, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
PAVEL KUMŽÁK
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
16900, 22172513, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Bolívarova, 2073, 12 |
|
PAVEL KUMŽÁK
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
16900, 22172513, Praha, Břevnov, Bolívarova, 2073, 12, Bolívarova 2073/12, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Pavel Ehrenberger
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
19.12.2012 |
Adresa: |
10000, 22654771, Praha 10, Vinohrady, Ruská, 2498, 79 |
|
PAVEL EHRENBERGER
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
19.12.2012 |
Adresa: |
10000, 22654771, Praha, Vinohrady, Ruská, 2498, 79, Ruská 2498/79, Vinohrady, 10000 Praha 10 |
|
Ing. David Svatoš
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
jednatel |
06.03.2009 |
Adresa: |
50002, 23897520, Hradec Králové, Hrubínova, 1451 |
|
Pavel Kumžák
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
06.03.2009 |
Adresa: |
16000, 22172513, Praha 6, Bolívarova, 2073/12 |
|
Ing. David Svatoš
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
jednatel |
06.03.2009 |
Adresa: |
50002, 23897520, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1451, 19, Hrubínova 1451/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
PAVEL KUMŽÁK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
06.03.2009 |
Adresa: |
16900, 22172513, Praha, Břevnov, Bolívarova, 2073, 12, Bolívarova 2073/12, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|