JIŘÍ VACEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
11.06.2019 |
Adresa: |
41741, 18507719, Teplice, Krupka, Bohosudov, Bohosudovská, 97, 6 |
|
JIŘÍ VACEK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
člen představenstva |
11.06.2019 |
Adresa: |
41741, 18507719, Teplice, Krupka, Bohosudov, Bohosudovská, 97, 6, Bohosudovská 97/6, Bohosudov, 41741 Krupka |
|
Jiří Vacek
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
člen představenstva |
17.06.2009 |
Adresa: |
41741, 18507719, Krupka, Bohosudovská, 97/6 |
|
JIŘÍ VACEK
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
člen představenstva |
17.06.2009 |
Adresa: |
41741, 18507719, Teplice, Krupka, Bohosudov, Bohosudovská, 97, 6, Bohosudovská 97/6, Bohosudov, 41741 Krupka |
|
Mgr. Martin Kameník
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
člen představenstva |
20.04.2009 |
Adresa: |
79001, 5895723, Jeseník, Zlatá stezka, 1204 |
|
Mgr. MARTIN KAMENÍK
|
Neaktivní
od 17.06.2009
|
člen představenstva |
20.04.2009 |
Adresa: |
79001, 5895723, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Zlatá stezka, 1204, 7, Zlatá stezka 1204/7, 79001 Jeseník |
|
Richard Dolejš
|
Neaktivní
od 20.04.2009
|
člen představenstva |
01.04.2009 |
Adresa: |
18100, 22320474, Praha 8, Bohnice, Poznaňská, 438/27 |
|
Richard Dolejš
|
Neaktivní
od 20.04.2009
|
člen představenstva |
01.04.2009 |
Adresa: |
18100, 22320474, Praha, Bohnice, Poznaňská, 438, 27, Poznaňská 438/27, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Romana Udržalová
|
Neaktivní
od 01.04.2009
|
člen představenstva |
04.03.2009 |
Adresa: |
85101, Bratislava, Petržalka, Bohrova, 1206/11 |
|
Romana Udržalová
|
Neaktivní
od 01.04.2009
|
člen představenstva |
04.03.2009 |
Adresa: |
1206/11, Bratislava, Petržalka, Bohrova, 85101, Bohrova 1206/11, 85101 Bratislava - Petržalka, Slovensko |
|