LUBOMÍR JANEČEK
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
jednatel |
08.05.2015 |
Adresa: |
67922, 7857039, Závist, Závist, 2 |
|
LUBOMÍR JANEČEK
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
jednatel |
08.05.2015 |
Adresa: |
67922, 7857039, Blansko, Závist, Závist, 2, č.p. 2, 67922 Závist |
|
JIŘÍ KMOCH
|
Neaktivní
od 08.05.2015
|
jednatel |
29.01.2014 |
Adresa: |
10900, 22562885, Praha 10, Horní Měcholupy, Ravennská, 320 |
|
JIŘÍ KMOCH
|
Neaktivní
od 08.05.2015
|
jednatel |
29.01.2014 |
Adresa: |
10900, 22562885, Praha, Horní Měcholupy, Ravennská, 320, Ravennská 320, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
FILIP TAKÁČ
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21818061, Praha 4, Háje, K jezeru, 461, 60 |
|
FILIP TAKÁČ
|
Neaktivní
od 29.01.2014
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21818061, Praha, Háje, K jezeru, 461, 60, K jezeru 461/60, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Zuzana Hryzbilová
|
Neaktivní
od 29.07.2013
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21863091, Praha 4, Krč, Obětí 6.května, 555, 6 |
|
Lenka Pechátová
|
Neaktivní
od 29.07.2013
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
19000, 22498303, Praha 9, Libeň, Čihákova, 871, 15 |
|
Mgr. Zuzana Hryzbilová
|
Neaktivní
od 29.07.2013
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21863091, Praha, Krč, Obětí 6. května, 555, 6, Obětí 6. května 555/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Lenka Pechátová
|
Neaktivní
od 29.07.2013
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
19000, 22498303, Praha, Libeň, Čihákova, 871, 15, Čihákova 871/15, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Filip Takáč
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
54955, 7387261, Žďár nad Metují, 86 |
|
Filip Takáč
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
06.04.2009 |
Adresa: |
54955, 7387261, Náchod, Žďár nad Metují, Žďár nad Metují, 86, č.p. 86, 54955 Žďár nad Metují |
|