GASTRO KOČÁREK s.r.o.
28370775 |
Neaktivní
od 30.05.2012
|
|
30.05.2012 |
Adresa: |
13000, 21775834, Praha 3, Žižkov, Bořivojova, 35/878 |
|
František Kočárek
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
30.05.2012 |
Adresa: |
53843, 5238706, Třemošnice, Hedvikovská, 88 |
|
GASTRO KOČÁREK s.r.o.
28370775 |
Neaktivní
od 30.05.2012
|
|
30.05.2012 |
Adresa: |
13000, 21775834, Praha, Žižkov, Bořivojova, 878, 35, Bořivojova 878/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
František Kočárek
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
30.05.2012 |
Adresa: |
53843, 5238706, Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, Hedvikovská, 88, Hedvikovská 88, 53843 Třemošnice |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 30.05.2012
|
jednatel |
13.08.2010 |
Adresa: |
58001, 9564951, Veselý Žďár, 54 |
|
Eva Nováková
|
Neaktivní
od 30.05.2012
|
jednatel |
13.08.2010 |
Adresa: |
58001, 9564951, Havlíčkův Brod, Veselý Žďár, Veselý Žďár, 54, č.p. 54, 58001 Veselý Žďár |
|
Radek Marek
|
Neaktivní
od 13.08.2010
|
jednatel |
10.11.2009 |
Adresa: |
14300, 21940541, Praha 4, Modřany, Božetická, 3399/2 |
|
Radek Marek
|
Neaktivní
od 13.08.2010
|
jednatel |
10.11.2009 |
Adresa: |
14300, 21940541, Praha, Modřany, Božetická, 3399, 2, Božetická 3399/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Vilém Kozák
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
jednatel |
20.03.2009 |
Adresa: |
43801, Březno, Nechranice, 28 |
|
Vilém Kozák
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
jednatel |
20.03.2009 |
Adresa: |
28, Březno, Nechranice, 43801, 43801 Březno - Nechranice 28, Česká republika |
|