JOSEF FILÍPEK
|
Neaktivní
od 12.02.2020
|
jednatel |
03.03.2017 |
Adresa: |
40339, 17739675, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Muchova, 267 |
|
JOSEF FILÍPEK
|
Neaktivní
od 12.02.2020
|
jednatel |
03.03.2017 |
Adresa: |
40339, 17739675, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Muchova, 267, Muchova 267, 40339 Chlumec |
|
JOSEF FILÍPEK
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
40339, 17737711, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 39 |
|
JOSEF FILÍPEK
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
40339, 17737711, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 39, Krušnohorská 39, 40339 Chlumec |
|
ROBERT KOTÁL
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
25083, 70835446, Škvorec, Třebohostice, 92 |
|
ROBERT KOTÁL
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
25083, 70835446, Praha-východ, Škvorec, Třebohostice, 92, Třebohostice 92, 25083 Škvorec |
|
Robert Kotál
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
25083, Škvorec, Třebohostice, 92 |
|
ROBERT KOTÁL
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
25083, 70835446, Praha-východ, Škvorec, Třebohostice, 92, Třebohostice 92, 25083 Škvorec |
|
Anna Kotálová
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
25082, 14670071, Úvaly, Kollárova, 1352 |
|
Robert Kotál
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
16300, 22250441, Praha 6, Řepy, Nevanova, 1055/17 |
|
Anna Kotálová
|
Neaktivní
od 19.07.2012
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
25082, 14670071, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Kollárova, 1352, Kollárova 1352, 25082 Úvaly |
|
Robert Kotál
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
24.03.2009 |
Adresa: |
16300, 22250441, Praha, Řepy, Nevanova, 1055, 17, Nevanova 1055/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|