MALIK ABDURASULOVIČ ŠESTÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2022 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46 |
|
MALIK ABDURASULOVIČ ŠESTÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.08.2022 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46, Přemyslovská 211/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RINA JACHINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2022 |
Adresa: |
11000, 21713537, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Černá, 1692, 6 |
|
RINA JACHINA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2022 |
Adresa: |
11000, 21713537, Praha, Nové Město, Černá, 1692, 6, Černá 1692/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MALIK ABDURASULOVICH ERGASHEV
|
Neaktivní
od 26.08.2022
|
Jednatel |
25.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46 |
|
MALIK ABDURASULOVICH ERGASHEV
|
Neaktivní
od 26.08.2022
|
Jednatel |
25.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46, Přemyslovská 211/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MALIK ERGASHEV
|
Neaktivní
od 25.07.2022
|
Jednatel |
15.12.2021 |
Adresa: |
13000, 21769079, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46 |
|
MALIK ERGASHEV
|
Neaktivní
od 25.07.2022
|
Jednatel |
15.12.2021 |
Adresa: |
13000, 21769079, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 211, 46, Přemyslovská 211/46, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MALIK ERGASHEV
|
Neaktivní
od 15.12.2021
|
Jednatel |
22.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21713537, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Černá, 1692, 6 |
|
OLEG YAKHIN
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
Jednatel |
22.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21713537, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Černá, 1692, 6 |
|
MALIK ERGASHEV
|
Neaktivní
od 15.12.2021
|
Jednatel |
22.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21713537, Praha, Nové Město, Černá, 1692, 6, Černá 1692/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
OLEG YAKHIN
|
Neaktivní
od 21.04.2022
|
Jednatel |
22.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21713537, Praha, Nové Město, Černá, 1692, 6, Černá 1692/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Zaliya Tsukanova
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
10.02.2012 |
Adresa: |
Belebej, m-n Solnečný, Centralnaja 2/2 |
|
Rina Yakhina
|
Neaktivní
od 22.04.2021
|
jednatel |
10.02.2012 |
Adresa: |
Belebej, m-n Solnečný, Centralnaja 2/2 |
|
Egor Glushkov
|
Neaktivní
od 10.02.2012
|
jednatel |
15.04.2009 |
Adresa: |
Kirov,Uljanovskaja, 20-49, PSČ : 610021 |
|
Egor Glushkov
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
jednatel |
18.03.2009 |
Adresa: |
Uljanovskaja 20-49, 610021 |
|