RADIM HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2022 |
Adresa: |
73514, 16987705, Karviná, Orlová, Lutyně, Polní, 544 |
|
RADIM HOLUB
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2022 |
Adresa: |
73514, 16987705, Karviná, Orlová, Lutyně, Polní, 544, Polní 544, Lutyně, 73514 Orlová |
|
MIROSLAV IVANKA
|
Neaktivní
od 13.05.2022
|
Jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247, 3 |
|
MIROSLAV IVANKA
|
Neaktivní
od 13.05.2022
|
Jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247, 3, Milana Fialy 247/3, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Miroslav Ivanka
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
25.08.2009 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247/3 |
|
MIROSLAV IVANKA
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
25.08.2009 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247, 3, Milana Fialy 247/3, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Igor Ivanka
|
Neaktivní
od 25.08.2009
|
jednatel |
03.11.2008 |
Adresa: |
70800, 3294617, Ostrava, Poruba, Opavská, 1127/62 |
|
Igor Ivanka
|
Neaktivní
od 25.08.2009
|
jednatel |
03.11.2008 |
Adresa: |
70800, 3294617, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Opavská, 1127, 62, Opavská 1127/62, Poruba, 70800 Ostrava |
|