MIROSLAV SEIBERT
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.06.2024 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
GABRIELA HALODOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.06.2024 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
RICHARD JASAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.05.2024 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
RICHARD JASAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
23.02.2019 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
MIROSLAV SEIBERT
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
23.02.2019 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
GABRIELA HALODOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
23.02.2019 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
MIROSLAV SEIBERT
|
Neaktivní
od 02.06.2024
|
místopředseda výboru |
31.05.2024 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
GABRIELA HALODOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2024
|
člen výboru |
31.05.2024 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
RICHARD JASAN
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
předseda výboru |
23.02.2019 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
MIROSLAV SEIBERT
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
Místopředseda výboru |
23.02.2019 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
GABRIELA HALODOVÁ
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
Člen výboru |
23.02.2019 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
ROMAN ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
předseda výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
ROMAN ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
předseda výboru |
21.10.2016 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
Roman Šťastný
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
předseda výboru |
11.12.2008 |
Adresa: |
79084, 15427862, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
Richard Jasan
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
místopředseda výboru |
11.12.2008 |
Adresa: |
79084, 15427862, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
Miroslav Seibert
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
člen výboru |
11.12.2008 |
Adresa: |
79084, 15427862, Mikulovice, Sokolská, 558 |
|
ROMAN ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
předseda výboru |
11.12.2008 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
RICHARD JASAN
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
místopředseda výboru |
11.12.2008 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|
MIROSLAV SEIBERT
|
Neaktivní
od 23.02.2019
|
člen výboru |
11.12.2008 |
Adresa: |
79084, 15427862, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Sokolská, 558, Sokolská 558, 79084 Mikulovice |
|