JIŘÍ NĚMEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2024 |
Adresa: |
78301, 79089054, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Topolová, 617, 11, Topolová 617/11, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
JIŘÍ NĚMEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74705, 4488601, Opava, Kateřinky, Rolnická, 1233, 19 |
|
ROMAN ŠTEFEK
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
Jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74801, 4600274, Hlučín, Bobrovníky, Osvoboditelů, 70, 28 |
|
ROMAN ŠTEFEK
|
Neaktivní
od 24.04.2018
|
Jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74801, 4600274, Opava, Hlučín, Bobrovníky, Osvoboditelů, 70, 28, Osvoboditelů 70/28, Bobrovníky, 74801 Hlučín |
|
JIŘÍ NĚMEC
|
Neaktivní
od 13.03.2024
|
Jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74705, 4488601, Opava, Opava, Kateřinky, Rolnická, 1233, 19, Rolnická 1233/19, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Jiří Němec
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
10.02.2009 |
Adresa: |
74705, 4488601, Opava, Kateřinky, Rolnická, 19 |
|
Roman Štefek
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
10.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3280942, Ostrava, Zábřeh, V Zálomu, 10 |
|
JIŘÍ NĚMEC
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
10.02.2009 |
Adresa: |
74705, 4488601, Opava, Opava, Kateřinky, Rolnická, 1233, 19, Rolnická 1233/19, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Roman Štefek
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
10.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3280942, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, V Zálomu, 2901, 10, V Zálomu 2901/10, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|