ANETA GRULICHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.03.2024 |
Adresa: |
75655, 21602476, Vsetín, Dolní Bečva, Dolní Bečva, 149, č.p. 149, 75655 Dolní Bečva |
|
ROSTISLAV SKOPAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.03.2024 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
PETRA SZEWCZYKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.03.2024 |
Adresa: |
70030, 3273741, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2160, 23, Patrice Lumumby 2160/23, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
DAGMAR MICHALUSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.09.2019 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4 |
|
OLDŘICH HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.09.2019 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4 |
|
ANETA GRULICHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.04.2019 |
Adresa: |
75655, 21602476, Vsetín, Dolní Bečva, Dolní Bečva, 149 |
|
DAGMAR MICHALUSOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2024
|
předseda výboru |
05.09.2019 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
OLDŘICH HRUŠKA
|
Neaktivní
od 15.03.2024
|
člen výboru |
05.09.2019 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
ANETA GRULICHOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2024
|
místopředseda výboru |
06.04.2019 |
Adresa: |
75655, 21602476, Vsetín, Dolní Bečva, Dolní Bečva, 149, č.p. 149, 75655 Dolní Bečva |
|
DAGMAR MICHALUSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
předseda výboru |
16.11.2018 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4 |
|
OLDŘICH HRUŠKA
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen výboru |
16.11.2018 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4 |
|
DAGMAR MICHALUSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
předseda výboru |
16.11.2018 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
OLDŘICH HRUŠKA
|
Neaktivní
od 06.04.2019
|
člen výboru |
16.11.2018 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Dagmar Michalusová
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
předseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
3268772, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586/4 |
|
Oldřich Hruška
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
člen výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
3268772, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586/4 |
|
Drahomíra Jelínková
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
místopředseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
3268772, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586/4 |
|
DAGMAR MICHALUSOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
předseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
OLDŘICH HRUŠKA
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
člen výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Drahomíra Jelínková
|
Neaktivní
od 15.01.2019
|
místopředseda výboru |
19.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3268772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Abramovova, 1586, 4, Abramovova 1586/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|