PETR JAROŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2021 |
Adresa: |
70200, 3203646, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Hálkova, 808, 16 |
|
PETR JAROŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2021 |
Adresa: |
70200, 3203646, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Hálkova, 808, 16, Hálkova 808/16, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
RADIM SMIEŠKO
|
Neaktivní
od 23.09.2021
|
jednatel |
12.09.2021 |
Adresa: |
74766, 4629230, Ostrava-město, Dolní Lhota, Dolní Lhota, Přihlávky, 299 |
|
RADIM SMIEŠKO
|
Neaktivní
od 23.09.2021
|
jednatel |
12.09.2021 |
Adresa: |
74766, 4629230, Ostrava-město, Dolní Lhota, Dolní Lhota, Přihlávky, 299, Přihlávky 299, 74766 Dolní Lhota |
|
ALEŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 23.09.2021
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
74256, 8285187, Nový Jičín, Sedlnice, Sedlnice, 277 |
|
ALEŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 23.09.2021
|
jednatel |
19.03.2021 |
Adresa: |
74256, 8285187, Nový Jičín, Sedlnice, Sedlnice, 277, č.p. 277, 74256 Sedlnice |
|
Aleš Černý
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
26.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791/3 |
|
Radim Smieško
|
Neaktivní
od 12.09.2021
|
jednatel |
26.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3276104, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2400/120 |
|
Aleš Černý
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
jednatel |
26.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Radim Smieško
|
Neaktivní
od 12.09.2021
|
jednatel |
26.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3276104, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2400, 120, Volgogradská 2400/120, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|