ZDEŇKA ŠKROBÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.09.2021 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
JAROSLAV ZAVADIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.09.2021 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
Město Vsetín
00304450 |
Aktivní
|
člen výboru |
03.09.2021 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
Město Vsetín
00304450 |
Aktivní
|
člen výboru |
03.09.2021 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
ZDEŇKA ŠKROBÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.09.2021 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|
JAROSLAV ZAVADIL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
03.09.2021 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|
EVA TALAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
předseda výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
KVĚTA ATANASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
místopředseda výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
Město Vsetín
00304450 |
Neaktivní
od 03.09.2021
|
člen výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
Město Vsetín
00304450 |
Neaktivní
od 03.09.2021
|
člen výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
EVA TALAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
předseda výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|
KVĚTA ATANASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
místopředseda výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|
Květa Atanasová
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
místopředseda výboru |
29.07.2010 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
KVĚTA ATANASOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
místopředseda výboru |
29.07.2010 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|
Leoš Kostka
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
místopředseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
Eva Talašová
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
předseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Sušilova, 1330 |
|
Město Vsetín
00304450 |
Neaktivní
od 04.11.2016
|
člen výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
Město Vsetín
00304450 |
Neaktivní
od 04.11.2016
|
člen výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
Leoš Kostka
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
místopředseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|
EVA TALAŠOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
předseda výboru |
24.03.2009 |
Adresa: |
75501, 24305642, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1330, Sušilova 1330, 75501 Vsetín |
|