RADIM NEUWIRTH
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2017 |
Adresa: |
74283, 8230901, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nad Vodárnou, 768 |
|
RADIM NEUWIRTH
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2017 |
Adresa: |
74283, 8230901, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nad Vodárnou, 768, Nad Vodárnou 768, 74283 Klimkovice |
|
RADIM NEUWIRTH
|
Neaktivní
od 12.03.2017
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
74283, 8230901, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nad Vodárnou, 768 |
|
LENKA HRBÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
74283, 8230994, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 778 |
|
RADIM NEUWIRTH
|
Neaktivní
od 12.03.2017
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
74283, 8230901, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nad Vodárnou, 768, Nad Vodárnou 768, 74283 Klimkovice |
|
LENKA HRBÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
74283, 8230994, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 778, Havlíčkova 778, 74283 Klimkovice |
|
Radim Neuwirth
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
74283, 8230901, Klimkovice, Nad Vodárnou, 768 |
|
Lenka Hrbáčová
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
74283, 8230994, Klimkovice, Havlíčkova, 778 |
|
RADIM NEUWIRTH
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
74283, 8230901, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nad Vodárnou, 768, Nad Vodárnou 768, 74283 Klimkovice |
|
LENKA HRBÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
74283, 8230994, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Havlíčkova, 778, Havlíčkova 778, 74283 Klimkovice |
|
Ivona Gorná
|
Neaktivní
od 09.12.2009
|
jednatel |
06.11.2009 |
Adresa: |
74301, 8419698, Bílovec, Komenského, 909/4 |
|
Ivona Gorná
|
Neaktivní
od 09.12.2009
|
jednatel |
06.11.2009 |
Adresa: |
74301, 8419698, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Komenského, 909, 4, Komenského 909/4, 74301 Bílovec |
|
Světlana Schwarzová
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
jednatel |
11.03.2009 |
Adresa: |
70030, 3247279, Ostrava, Hrabůvka, U Prodejny, 1016/13 |
|
Světlana Schwarzová
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
jednatel |
11.03.2009 |
Adresa: |
70030, 3247279, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, U Prodejny, 1016, 13, U Prodejny 1016/13, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|